序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 叶丽秀 | 99% | 99.0万人民币 |
2 | 康世霞 | 1% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶丽秀
|
|
2 |
康世霞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-20 | 经营期限 |
2001年3月26日 至 2020年3月8日
|
2001年3月26日 至 2030年3月8日
|
2 | 2014-09-10 | 法定代表人变更 |
薛树旗
|
叶丽秀
|
3 | 2014-09-10 | 投资人(股权)变更 |
叶丽秀;范世奇; [退出]薛树旗; [退出]
|
叶丽秀;康世霞; [新增]
|