序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曹增存 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹增存
|
|
2 |
刘春来
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-20 | 章程备案 |
无
|
2022-05-18监事、章程备案
|
2 | 2022-05-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张俊然 [退出]
|
刘春来 [新增]
|
3 | 2021-12-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王秀苍 [退出]
|
曹增存 [新增]
|
4 | 2021-12-28 | 法定代表人变更 |
王秀苍
|
曹增存
|
5 | 2021-12-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
袁梦茜 [退出]
|
张俊然 [新增]
|
6 | 2021-12-28 | 联络员备案 |
王秀苍 *** 备案手机:***
|
曹增存 *** 备案手机:***
|
7 | 2021-12-28 | 章程备案 |
无
|
2021-12-28法定代表人、执行董事、经理、监事、章程、联络人
|
8 | 2020-03-09 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-03-09营业期限、章程修正案。
|
9 | 2020-03-09 | 经营期限 |
2008年6月2日 至 2019年12月31日
|
2008年6月2日 至 长期
|
10 | 2019-07-24 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-07-24执行董事、经理、监事、法定代表人、联络员、章程修正案。
|