序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 河北省外事服务中心 | 100% | 150 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
河北省友好国际旅行社栾城县育才街服务网点
|
孟金鹏 | 2014-04-29 |
2 |
河北省友好国际旅行社裕华东路服务网点
|
李国亮 | 2012-07-26 |
3 |
河北省友好国际旅行社石栾路服务网点
|
吴亚楠 | 2011-01-28 |
4 |
河北省友好国际旅行社塔北路服务网点
|
韩春联 | 2010-10-09 |
5 |
河北省友好国际旅行社和平东路服务网点
|
赵强 | 2010-05-20 |
6 |
河北省友好国际旅行社维明街服务网点
|
李国亮 | 2010-05-12 |
7 |
河北省友好国际旅行社光华路服务网点
|
王一评 | 2010-04-26 |
8 |
河北省友好国际旅行社中山路营业部
|
王一评 | 2010-03-23 |
9 |
河北省友好国际旅行社光华路营业部
|
赵建芬 | 2008-05-05 |
10 |
河北省友好国际旅行社和平路营业部
|
张永刚 | 2008-01-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-03-06 | 分公司/分支机构备案 |
河北省友好国际旅行社石栾路服务网点;
|
无
|
2 | 2017-03-06 | 撤销分支机构变更 |
河北省友好国际旅行社石栾路服务网点;
|
无
|