序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 河北天山实业集团有限公司 | 100% | 10000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张彭彭
|
|
2 |
陈秋宇
|
|
3 |
杨威
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈士彬 [退出]
|
张彭彭 [新增]
|
2 | 2022-05-20 | 法定代表人变更 |
陈士彬
|
张彭彭
|
3 | 2022-05-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴振山 [退出]
|
陈秋宇 [新增]
|
4 | 2020-05-15 | 投资人(股权)变更 |
河北天山实业集团有限公司 出资 10000万人民币;
|
河北天山实业集团有限公司 出资 10000万人民币;
|
5 | 2020-05-15 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-05-08出资时间变更。
|
6 | 2019-06-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴振岭 [退出]
|
杨威 [新增]
|
7 | 2019-06-13 | 联络员备案 |
备案手机:
|
杨力伟 *** 备案手机:***
|
8 | 2019-06-13 | 财务负责人 |
|
秦会培 ***
|