序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 魏彦广 | 22.07792% | 340.0万人民币 |
2 | 魏彦彬 | 19.48052% | 300.0万人民币 |
3 | 魏广信 | 19.48052% | 300.0万人民币 |
4 | 魏广越 | 19.48052% | 300.0万人民币 |
5 | 魏茂禄 | 19.48052% | 300.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
魏彦广
|
|
2 |
魏广越
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-09 | 章程修正案备案 |
无
|
|
2 | 2020-07-09 | 经营期限 |
1997年7月24日 至 2020年7月23日
|
|
3 | 2015-11-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
4 | 2015-11-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冯运谦 [退出]
|
|
5 | 2015-11-16 | 法定代表人变更 |
魏彦彬
|
|
6 | 2015-11-16 | 监事备案 |
冯运谦 [退出]
|
|
7 | 2015-11-16 | 投资人(股权)变更 |
苑会福 出资 110万; [退出]魏彦广 出资 110万;冯运谦 出资 110万; [退出]魏茂禄 出资 220万;魏彦彬 出资 220万;魏同锅 出资 440万; [退出]程月涛 出资 110万; [退出]魏广越 出资 110万;程月辉 出资 110万; [退出]
|
|
8 | 2015-11-16 | 联络员备案 |
|
|
9 | 2015-11-16 | 章程备案 |
无
|
|
10 | 2015-11-16 | 董事备案 |
魏彦彬 [退出]魏彦彬 [退出]
|
|