序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-24 | 经营范围变更 |
人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;人身保险的再保险业务;国家法律法规允许的或国务院批准的资金运用业务;各类人身保险服务、咨询和代理业务;国家保险监督管理部门批准的其他业务。保险兼业代理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;各类人身保险服务、咨询和代理业务;经营总公司在保险监督管理机构批准业务范围内授权的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2021-12-24 | 市场主体类型变更 |
其他股份有限公司分公司(上市)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
3 | 2019-12-18 | 负责人变更 |
刘林 [退出]
|
李庆元 [新增]
|
4 | 2019-12-18 | 联络员备案 |
备案手机:
|
郭义 *** 备案手机:***
|
5 | 2016-10-14 | 经营范围变更 |
人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;人身保险的再保险业务;国家法律法规允许的或国务院批准的资金运用业务;各类人身保险服务、咨询和代理业务;国家保险监督管理部门批准的其他业务。保证保险、责任保险、机动车辆保险、货物运输保险、安装工程保险、建筑工程保险、家庭财产保险、企业财产保险。(有效期至2016年10月21日)
|
人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;人身保险的再保险业务;国家法律法规允许的或国务院批准的资金运用业务;各类人身保险服务、咨询和代理业务;国家保险监督管理部门批准的其他业务。保险兼业代理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2016-10-14 | 负责人变更 |
张国杰 [退出]
|
刘林 [新增]
|
7 | 2014-07-22 | 负责人变更 |
刘彦军 [退出]
|
张国杰 [新增]
|