序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 共青团河北省委员会 | 100% | 158.000000万人民币 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
河北省中国青年旅行社正定县中山西路服务网点
|
贾会峰 | 2016-04-28 |
2 |
河北省中国青年旅行社槐安路营业部
|
张博 | 2016-04-28 |
3 |
河北省中国青年旅行社元氏营业部
|
何汉武 | 2016-04-26 |
4 |
河北省中国青年旅行社邯郸分社
|
杜素云 | 2015-10-23 |
5 |
河北省中国青年旅行社保定分社
|
付杰 | 2015-01-13 |
6 |
河北省中国青年旅行社石家庄市鹿泉区石邑街营业部
|
牛自勇 | 2014-05-26 |
7 |
河北省中国青年旅行社裕华东路服务网点
|
辛利平 | 2012-07-09 |
8 |
河北省中国青年旅行社高邑县顺城大街服务网点
|
王芳 | 2011-12-12 |
9 |
河北省中国青年旅行社晋州中兴街服务网点
|
王金凤 | 2011-07-07 |
10 |
河北省中国青年旅行社辛集营业部
|
王硕 | 2010-10-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-01-15 | 分公司/分支机构备案 |
|
河北省中国青年旅行社保定分社;
|
2 | 2018-01-15 | 撤销分支机构变更 |
|
河北省中国青年旅行社保定分社;
|
3 | 2016-11-29 | 法定代表人变更 |
|
吉亚芳
|
4 | 2016-04-20 | 分公司/分支机构备案 |
|
河北省中国青年旅行社保定分社;河北省中国青年旅行社邯郸分社;河北省中国青年旅行社槐安路营业部;河北省中国青年旅行社元氏营业部;河北省中国青年旅行社正定营业部;
|
5 | 2016-04-20 | 增加分支机构变更 |
|
河北省中国青年旅行社保定分社;河北省中国青年旅行社邯郸分社;河北省中国青年旅行社槐安路营业部;河北省中国青年旅行社元氏营业部;河北省中国青年旅行社正定营业部;
|
6 | 2015-10-16 | 分公司/分支机构备案 |
|
河北省中国青年旅行社邯郸分社;河北省中国青年旅行社保定分社;
|
7 | 2015-10-16 | 财务负责人 |
|
聂娟
|
8 | 2015-10-16 | 联络员备案 |
|
关丽杰
|
9 | 2015-10-16 | 增加分支机构变更 |
|
河北省中国青年旅行社邯郸分社;河北省中国青年旅行社保定分社;
|
10 | 2015-01-08 | 分公司/分支机构备案 |
|
河北省中国青年旅行社保定分社;
|