序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王新廷 | 70% | 350万人民币 |
2 | 李春英 | 30% | 150万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李春英
|
|
2 |
王新廷
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王彩云 [退出]
|
王新廷 [新增]
|
2 | 2020-11-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
班亚东 [退出]
|
李春英 [新增]
|
3 | 2020-11-27 | 法定代表人变更 |
班亚东
|
李春英
|
4 | 2020-11-27 | 投资人(股权)变更 |
班亚东 出资 375万人民币; [退出]王彩云 出资 125万人民币; [退出]
|
王新廷 出资 350.000000万人民币; [新增]李春英 出资 150.000000万人民币; [新增]
|
5 | 2020-10-16 | 经营期限 |
2000年6月23日 至 2020年6月22日
|
2000年6月23日 至 2040年6月22日
|
6 | 2016-03-03 | 住所变更 |
石家庄槐中东路7号
|
河北省石家庄市裕华区槐安东路161号银通花园商办楼
|
7 | 2016-03-03 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
张玉涛 备案手机:*****
|
8 | 2016-03-03 | 财务负责人 |
|
范喜妹
|
9 | 2016-03-03 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-03-03住所
|
10 | 2005-06-16 | 市场主体类型变更 |
1100
|
1130
|