序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中能国电电站开****江苏有限公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
田春艳
|
|
2 |
葛小军
|
|
3 |
贾文博
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-10-31 | 清算组备案 |
无
|
负责人:李桂红;成员:田春艳;成员:田春德;
|
2 | 2017-10-31 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:李桂红;成员:田春艳;成员:田春德;
|
3 | 2017-10-31 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:李桂红;成员:田春艳;成员:田春德;
|
4 | 2016-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
田春德 [退出]
|
田春艳 [新增]
|
5 | 2016-09-27 | 投资人(股权)变更 |
中能国电新能源开****投资江苏有限公司; [退出]
|
中能国电电站开****江苏有限公司; [新增]
|
6 | 2016-09-27 | 法定代表人变更 |
田春德
|
田春艳
|
7 | 2016-09-27 | 股东(****起人)认缴出资额 |
中能国电新能源开****投资江苏有限公司 出资 1000万人民币;
|
中能国电电站开****江苏有限公司 出资 1000万人民币;
|
8 | 2016-09-27 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-09-13章程第四章第五条股东修正为:中能国电电站开****江苏有限公司以货币方式认缴出资1000万元,持股比例100%,出资时间2019-08-30。
|
9 | 2016-09-27 | 董事备案 |
田春德 [退出]
|
田春艳 [新增]
|
10 | 2016-01-15 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
陶丽霞 备案手机:*****
|