序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王胜利 | 51% | 51.0万人民币 |
2 | 张国萍 | 49% | 49.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王胜利
|
|
2 |
张国萍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-25 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-06-23章程修正案备案
|
2 | 2021-06-25 | 经营期限 |
2011年1月6日 至 2021年1月6日
|
2011年1月6日 至 2031年1月5日
|
3 | 2017-04-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杜云飞 [退出]
|
张国萍 [新增]
|
4 | 2017-04-26 | 监事备案 |
杜云飞 [退出]
|
张国萍 [新增]
|
5 | 2017-04-26 | 投资人(股权)变更 |
王胜利 出资 51万人民币;杜云飞 出资 49万人民币; [退出]
|
王胜利 出资 51万人民币;张国萍 出资 49万人民币; [新增]
|
6 | 2015-02-02 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
7 | 2015-02-02 | 法定代表人变更 |
陈寿仔
|
王胜利
|
8 | 2015-02-02 | 投资人(股权)变更 |
广东龙树实业集团有限公司; [退出]
|
王胜利; [新增]杜云飞; [新增]
|
9 | 2014-05-07 | 投资人(股权)变更 |
广州龙树门业有限公司; [退出]
|
广州龙树实业集团有限公司; [新增]
|
10 | 2014-03-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邓树生 [退出]
|
陈寿仔 [新增]
|