序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李永军 | 40% | 120.0万人民币 |
2 | 周桂兰 | 30% | 90.0万人民币 |
3 | 李会港 | 30% | 90.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李会港
|
|
2 |
李永军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-03 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-09-01营业期限变更。
|
2 | 2020-09-03 | 经营期限 |
2011年4月12日 至 2021年4月11日
|
2011年4月12日 至 2061年4月11日
|
3 | 2018-04-17 | 法定代表人变更 |
李永军
|
李会港
|
4 | 2018-04-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李永军 [退出]
|
李会港 [新增]
|
5 | 2018-04-17 | 投资人(股权)变更 |
李现忠 出资 120万人民币; [退出]李永军 出资 180万人民币;
|
李会港 出资 90万人民币; [新增]李永军 出资 120( - 33.33333% )万人民币;周桂兰 出资 90万人民币; [新增]
|
6 | 2018-04-17 | 联络员备案 |
周桂兰 *** 备案手机:***
|
李会港 *** 备案手机:***
|
7 | 2018-04-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李现忠 [退出]
|
李永军 [新增]
|
8 | 2018-04-17 | 财务负责人 |
刘朋影 ***
|
周桂兰 ***
|
9 | 2018-04-17 | 章程备案 |
无
|
2018-04-11股东、法定代表人变更;董事、监事、经理、财务负责人、联络员、章程备案。
|
10 | 2016-07-01 | 财务负责人 |
|
刘朋影
|