序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘静 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘静
|
|
2 |
肖曙光
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-20 | 经营期限 |
2011年5月26日 至 2021年5月25日
|
2011年5月26日 至 长期
|
2 | 2017-01-05 | 财务负责人 |
|
宋春光
|
3 | 2017-01-05 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
肖曙光 备案手机:*****
|
4 | 2014-05-20 | 注册资本(金)变更 |
10万人民币
|
100.0000万人民币( + 900% )
|