序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘保柱 | 80% | 80.0万人民币 |
2 | 刘娅楠 | 20% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘保柱
|
|
2 |
刘娅楠
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-10-28 | 财务负责人 |
|
刘朝晖
|
2 | 2015-10-28 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
2005年12月5日 至 2035年12月4日
|
3 | 2015-10-28 | 联络员备案 |
|
刘保柱
|
4 | 2014-11-05 | 住所变更 |
|
石家庄市长安区光华路7号御景园2-1-201
|