序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 范德生 | 70% | 210万人民币 |
2 | 宋中辉 | 30% | 90万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
康磊
|
|
2 |
范德生
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-13 | 清算组备案 |
无
|
负责人:范德生;成员:范德生;成员:宋中辉;
|
2 | 2016-08-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宋中辉 [退出]
|
康磊 [新增]
|
3 | 2016-08-23 | 法定代表人变更 |
宋中辉
|
康磊
|
4 | 2016-08-23 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
范德生 备案手机:*****
|
5 | 2016-08-23 | 董事备案 |
宋中辉 [退出]
|
康磊 [新增]
|
6 | 2016-08-23 | 经理备案 |
宋中辉 [退出]
|
康磊 [新增]
|
7 | 2015-02-03 | 住所变更 |
河北省石家庄市桥东区平安北大街158号紫晶苑1号楼1-1006
|
河北省石家庄市长安区平安北大街158号紫晶苑1号楼1-1006
|
8 | 2015-02-03 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2015-02-02修正案
|