序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宋德恒 | 40% | 20.0万人民币 |
2 | 王新法 | 30% | 15.0万人民币 |
3 | 郭二黑 | 30% | 15.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋德恒
|
|
2 |
王新法
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王新现 [退出]
|
王新法 [新增]
|
2 | 2021-07-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王俊峰 [退出]
|
宋德恒 [新增]
|
3 | 2021-07-05 | 投资人(股权)变更 |
宋春锁 出资 15万人民币; [退出]王俊峰 出资 20万人民币; [退出]王新现 出资 15万人民币; [退出]
|
宋德恒 出资 20万人民币; [新增]郭二黑 出资 15万人民币; [新增]王新法 出资 15万人民币; [新增]
|
4 | 2021-07-05 | 法定代表人变更 |
王俊峰
|
宋德恒
|
5 | 2018-08-31 | 投资人(股权)变更 |
宋春锁 出资 15万人民币;武运林 出资 20万人民币; [退出]王新现 出资 15万人民币;
|
宋春锁 出资 15万人民币;王俊峰 出资 20万人民币; [新增]王新现 出资 15万人民币;
|
6 | 2018-08-31 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
宋春锁;武运林; [退出]王新现;
|
宋春锁;王俊峰; [新增]王新现;
|
7 | 2018-08-31 | 法定代表人变更 |
武运林
|
王俊峰
|
8 | 2018-08-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
武运林 [退出]
|
王俊峰 [新增]
|
9 | 2018-08-31 | 经营期限 |
2010年7月21日 至 2020年7月20日
|
2010年7月21日 至 长期
|