序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何伯松 | 300万人民币 | |
2 | 李志强 | 0.08333% | 0.5万人民币 |
3 | 肖文信 | 0.08333% | 0.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何伯松
|
|
2 |
李志强
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
河北科宏工程造价咨询有限公司秦皇岛分公司
|
李见刚 | 2011-03-24 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-19 | 地址变更 |
河北省石家庄市长安区光华路15号中桥金融商务432室、433室、435室
|
河北省石家庄市长安区光华路15号中桥金融商务432室、433室
|
2 | 2021-07-19 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-07-13章程修正案
|
3 | 2021-05-28 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-05-26章程修正案
|
4 | 2021-05-28 | 经营范围变更 |
工程造价咨询;招标代理;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
工程造价咨询;工程项目管理;招标代理;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2020-07-03 | 章程备案 |
无
|
2020-06-20新章程
|
6 | 2020-07-03 | 注册资本变更 |
300万人民币
|
600.000000万人民币( + 100% )
|
7 | 2019-01-23 | 地址变更 |
河北省邯郸市邯山区陵西南大街87号君兴大厦1707号、1708号、1709号、1711号
|
河北省石家庄市长安区光华路15号中桥金融商务432室、433室、435室
|
8 | 2019-01-23 | 章程备案 |
无
|
2019-01-13新章程
|
9 | 2019-01-23 | 经营范围变更 |
工程造价咨询、工程招标代理业务(按资质证核准的范围从事经营)。
|
工程造价咨询;招标代理;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2019-01-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何伯阳 [退出]
|
李志强 [新增]
|