序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 于光温 | 45% | 900.0万人民币 |
2 | 牛雪峰 | 25% | 500.0万人民币 |
3 | 崔占杰 | 25% | 500.0万人民币 |
4 | 傅素卿 | 5% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
牛雪峰
|
|
2 |
于光温
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
河北冀光餐饮管理有限公司邢台分公司
|
潘春河 | 2022-01-29 |
2 |
河北冀光餐饮管理有限公司长治分公司
|
张鹏 | 2020-06-28 |
3 |
河北冀光餐饮管理有限公司宁夏中宁分公司
|
张志勇 | 2020-05-19 |
4 |
河北冀光餐饮管理有限公司平原分公司
|
张继新 | 2019-01-28 |
5 |
河北冀光餐饮管理有限公司涿州分公司
|
马会彬 | 2017-03-15 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-15 | 地址变更 |
河北石家庄高新区长江大道289号院内园区
|
河北省石家庄市高新区长江大道289号园区餐厅一层、二层
|
2 | 2021-08-27 | 财务负责人 |
|
李爱心 ***
|
3 | 2021-08-27 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-08-25住所变更。
|
4 | 2021-08-27 | 地址变更 |
河北省石家庄市正定新区阳光路39号河北传媒大厦负一层
|
河北石家庄高新区长江大道289号院内园区
|
5 | 2020-12-15 | 法定代表人变更 |
崔占杰
|
牛雪峰
|
6 | 2020-12-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
崔占杰 [退出]
|
牛雪峰 [新增]
|
7 | 2020-12-15 | 联络员备案 |
李爱心 *** 备案手机:***
|
牛雪峰 *** 备案手机:***
|
8 | 2020-12-15 | 投资人(股权)变更 |
于光温 出资 900万人民币;郭庆禄 出资 100万人民币; [退出]崔占杰 出资 500万人民币;曹丽宁 出资 500万人民币; [退出]
|
于光温 出资 900万人民币;崔占杰 出资 500万人民币;牛雪峰 出资 500万人民币; [新增]傅素卿 出资 100万人民币; [新增]
|
9 | 2020-04-03 | 地址变更 |
河北省石家庄市裕华区建设南大街东岗怡园社区建强路E-17一层西侧
|
河北省石家庄市正定新区阳光路39号河北传媒大厦负一层
|
10 | 2017-06-15 | 投资人(股权)变更 |
于光温 出资 900万人民币;鲁书欣 出资 100万人民币; [退出]崔占杰 出资 500万人民币;曹丽宁 出资 500万人民币;
|
于光温 出资 900万人民币;郭庆禄 出资 100万人民币; [新增]崔占杰 出资 500万人民币;曹丽宁 出资 500万人民币;
|