序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 付佳涛 | 50% | 500.0万人民币 |
2 | 武志瀚 | 25% | 250.0万人民币 |
3 | 张蒲 | 25% | 250.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
付佳涛
|
|
2 |
张蒲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-02 | 投资人(股权)变更 |
付佳涛 出资 700万人民币;陈星楠 出资 300万人民币; [退出]
|
付佳涛 出资 500( - 28.57143% )万人民币;张蒲 出资 250万人民币; [新增]武志瀚 出资 250万人民币; [新增]
|
2 | 2022-06-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈星楠 [退出]
|
张蒲 [新增]
|
3 | 2022-06-02 | 地址变更 |
河北省石家庄市桥西区裕光街6号鸿锐大厦1号楼801室
|
河北省石家庄市桥西区中山西路108号华润万象城A座1316室
|
4 | 2021-07-23 | 投资人(股权)变更 |
付佳涛 出资 300万人民币;陈星楠 出资 300万人民币;王少龙 出资 400万人民币; [退出]
|
付佳涛 出资 700( + 133.33333% )万人民币;陈星楠 出资 300万人民币;
|
5 | 2021-06-28 | 地址变更 |
河北省石家庄市新华区北二环西路238号院内北楼208
|
河北省石家庄市桥西区裕光街6号鸿锐大厦1号楼801室
|
6 | 2021-05-12 | 财务负责人 |
付佳涛 ***
|
陈召 ***
|
7 | 2021-05-12 | 法定代表人变更 |
王少龙
|
付佳涛
|
8 | 2021-05-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王少龙 [退出]
|
付佳涛 [新增]
|