序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王杏芝 | 67% | 1340.0万人民币 |
2 | 戴金陵 | 15% | 300.0万人民币 |
3 | 臧健 | 15% | 300.0万人民币 |
4 | 刘浏 | 3% | 60.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
戴金陵
|
|
2 |
王杏芝
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-14 | 章程备案 |
无
|
2021-07-05法定代表人、股东、章程变更。
|
2 | 2021-12-14 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
刘浏;黄春英; [退出]袁楠; [退出]戴金陵;
|
刘浏;王杏芝; [新增]臧健; [新增]戴金陵;
|
3 | 2021-12-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
戴金陵 [退出]
|
王杏芝 [新增]
|
4 | 2021-12-14 | 投资人(股权)变更 |
刘浏 出资 200万人民币;黄春英 出资 500万人民币; [退出]袁楠 出资 500万人民币; [退出]戴金陵 出资 800万人民币;
|
刘浏 出资 60( - 70% )万人民币;王杏芝 出资 1340万人民币; [新增]臧健 出资 300万人民币; [新增]戴金陵 出资 300( - 62.5% )万人民币;
|
5 | 2021-12-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
袁楠 [退出]
|
戴金陵 [新增]
|
6 | 2021-12-14 | 法定代表人变更 |
戴金陵
|
王杏芝
|
7 | 2018-03-02 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-02-10住所、经营范围变更,章程修正案备案。
|
8 | 2018-03-02 | 经营范围变更 |
自动控制、图像传输、遥测遥感、通信设备、民用无人机及无人飞行器技术研****、技术服务;民用航空器的研****、生产(限分支机构经营)及销售;测绘服务;智能机器人的研****生产;计算机软件的技术开****与技术服务;航空模型器材的代理销售;电子设备、电子元器件、自动化设备的研****与销售;会议及展览展示咨询服务;数据处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
自动控制、图像传输、遥测遥感、通信设备、民用无人机及无人飞行器技术研****、技术服务;民用航空器的研****、生产(限分支机构经营)及销售;测绘服务;智能机器人的研****生产(仅限分支机构);计算机软件的技术开****与技术服务;航空模型器材的代理销售;电子设备、电子元器件、自动化设备的研****与销售;会议及展览展示咨询服务;数据处理;智能控制系统工程设计施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2018-03-02 | 地址变更 |
河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦19层1906室
|
河北省石家庄高新区淮河道191号河北融慧众创空间二楼
|
10 | 2017-08-16 | 章程备案 |
无
|
2017-08-08名称、范围变更
|