序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 尹红卫 | 54.59459% | 2893.5135万人民币 |
2 | 天时养老产业投资基金(深圳)企业(有限合伙) | 37.83784% | 2005.4054万人民币 |
3 | 郭琴 | 7.56757% | 401.0811万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
尹红卫
|
|
2 |
李龙位
|
|
3 |
郭琴
|
|
4 |
陈昱
|
|
5 |
程军
|
|
6 |
朱郑旭
|
|
7 |
闫会贤
|
|
8 |
李爱斌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-04 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-07-04住所变更
|
2 | 2022-07-04 | 地址变更 |
石家庄高新区珠江大道88号长九中心1-1-1001
|
石家庄高新区槐安东路312号长九中心1-1-1001
|
3 | 2022-02-14 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-02-11住所变更
|
4 | 2022-02-14 | 地址变更 |
石家庄市高新区天山大街266号方大科技园
|
石家庄高新区珠江大道88号长九中心1-1-1001
|
5 | 2021-09-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
唐俊杰 [退出]闫会贤李爱斌
|
朱郑旭 [新增]李爱斌闫会贤
|
6 | 2020-04-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
程军高国友 [退出]郭琴尹红卫李龙位
|
程军尹红卫郭琴李龙位陈昱 [新增]
|
7 | 2020-04-09 | 章程备案 |
无
|
2020-04-07
|
8 | 2019-05-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
闫会贤张宇 [退出]李爱斌
|
闫会贤李爱斌唐俊杰 [新增]
|
9 | 2019-05-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周想 [退出]李龙位王俊利 [退出]郭啸林 [退出]尹红卫
|
高国友 [新增]李龙位尹红卫郭琴 [新增]程军 [新增]
|
10 | 2018-11-05 | 财务负责人 |
李龙位 ***
|
张立平 ***
|