序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王宁 | 90% | 270.0万人民币 |
2 | 刘鑫 | 10% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘鑫
|
|
2 |
王宁
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
石家庄砺行企业管理咨询有限公司保定分公司
|
刘鑫 | 2020-04-27 |
2 |
石家庄砺行企业管理咨询有限公司邯郸分公司
|
刘鑫 | 2016-11-03 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-29 | 章程备案 |
无
|
2022-03-26住所变更
|
2 | 2022-03-29 | 地址变更 |
石家庄高新区长江大道315号创新大厦8-803
|
石家庄高新区裕华东路453号创新大厦8-803
|
3 | 2019-12-25 | 投资人(股权)变更 |
刘鑫 出资 200万人民币;王宁 出资 1800万人民币;
|
刘鑫 出资 30( - 85% )万人民币;王宁 出资 270( - 85% )万人民币;
|
4 | 2019-12-25 | 注册资本变更 |
2000万人民币
|
300.000000万人民币( - 85% )
|
5 | 2019-12-25 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-12-05住所、注册资本变更;章程修正案备案。
|
6 | 2019-12-25 | 财务负责人 |
|
王昭天 ***
|
7 | 2019-12-25 | 地址变更 |
河北省石家庄市长安区石正路33号世海传媒办公楼一楼102室
|
石家庄高新区长江大道315号创新大厦8-803
|
8 | 2019-04-30 | 地址变更 |
河北省石家庄市裕华区塔南路卓达别墅区68号
|
河北省石家庄市长安区石正路33号世海传媒办公楼一楼102室
|
9 | 2019-03-14 | 投资人(股权)变更 |
刘鑫 出资 100万人民币;王宁 出资 740万人民币;贺杨 出资 560万人民币; [退出]赵宇 出资 600万人民币; [退出]
|
刘鑫 出资 200.000000( + 100% )万人民币;王宁 出资 1800( + 143.24324% )万人民币;
|
10 | 2019-03-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵宇 [退出]
|
刘鑫 [新增]
|