序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 安秀台 | 56% | 280万人民币 |
2 | 辛露 | 39.4% | 197.0万人民币 |
3 | 甄磊磊 | 4% | 20万人民币 |
4 | 张建东 | 0.6% | 3.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
安秀台
|
|
2 |
刘敏芳
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
河北天诚房地产资产评估有限公司廊坊分公司
|
王小南 | 2016-10-25 |
2 |
石家庄天诚房地产评估有限公司灵寿分公司
|
韦国 | 2005-03-11 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-11 | 章程备案 |
无
|
2021-08-01新章程
|
2 | 2021-08-11 | 投资人(股权)变更 |
孟淑寰 出资 197万人民币; [退出]张建东 出资 3万人民币;甄磊磊 出资 20万人民币;安秀台 出资 280万人民币;
|
辛露 出资 197万人民币; [新增]张建东 出资 3万人民币;甄磊磊 出资 20万人民币;安秀台 出资 280万人民币;
|
3 | 2020-10-27 | 投资人(股权)变更 |
刘庆国 出资 347万人民币; [退出]张建东 出资 3万人民币;甄磊磊 出资 20万人民币;安秀台 出资 130万人民币;
|
孟淑寰 出资 197万人民币; [新增]张建东 出资 3万人民币;甄磊磊 出资 20万人民币;安秀台 出资 280( + 115.38462% )万人民币;
|
4 | 2020-10-27 | 法定代表人变更 |
刘庆国
|
安秀台
|
5 | 2020-10-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘庆国 [退出]
|
安秀台 [新增]
|
6 | 2020-10-27 | 联络员备案 |
备案手机:
|
安秀台 *** 备案手机:***
|
7 | 2020-10-27 | 经营期限 |
2004年3月5日 至 2024年3月4日
|
2004年3月5日 至 长期
|
8 | 2020-10-27 | 章程备案 |
无
|
2020-10-23新章程
|
9 | 2019-11-01 | 章程备案 |
无
|
2019-10-30新章程
|
10 | 2019-11-01 | 投资人(股权)变更 |
刘庆国 出资 347万人民币;李春芳 出资 24万人民币; [退出]孟淑寰 出资 24万人民币; [退出]张建东 出资 3万人民币;韩江保 出资 42万人民币; [退出]甄磊磊 出资 20万人民币;安秀其 出资 40万人民币; [退出]
|
刘庆国 出资 347万人民币;张建东 出资 3万人民币;甄磊磊 出资 20万人民币;安秀台 出资 130万人民币; [新增]
|