序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中信环境技术(广州)有限公司 | 100% | 3600.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
容湛
|
|
2 |
赵宇翔
|
|
3 |
张晓红
|
|
4 |
孟昭庆
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
花大法 [退出]马旭永 [退出]刘育红 [退出]
|
赵宇翔 [新增]张晓红 [新增]容湛 [新增]
|
2 | 2022-05-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨铁锤 [退出]
|
容湛 [新增]
|
3 | 2022-05-11 | 章程备案 |
无
|
|
4 | 2022-05-11 | 法定代表人变更 |
刘育红
|
容湛
|
5 | 2020-12-18 | 法定代表人变更 |
孙伟
|
刘育红
|
6 | 2020-12-18 | 财务负责人 |
张永福 ***
|
黄霞 ***
|
7 | 2020-12-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
常猛 [退出]
|
杨铁锤 [新增]
|
8 | 2020-12-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
常猛 [退出]孙伟 [退出]钱振军 [退出]
|
花大法 [新增]刘育红 [新增]马旭永 [新增]
|
9 | 2020-04-10 | 章程备案 |
无
|
|
10 | 2018-12-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙伟钱振军常猛
|
常猛钱振军孙伟
|