序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 范银红 | 75% | 3000.0万人民币 |
2 | 李丽伟 | 25% | 1000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
范银红
|
|
2 |
李丽伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-12 | 章程修正案备案 |
无
|
|
2 | 2021-10-12 | 地址变更 |
正定县综合工业园区(拐角铺村北)
|
|
3 | 2021-10-12 | 经营范围变更 |
钢筋网焊接;金属棒材板材、钢筋桁架模板的加工(禁止类、限制类项目除外)、配送;钢铁制品加工工艺的研****及推广;建筑工程劳务分包;钢材的销售;土地整理;场地租赁;机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|
4 | 2020-11-04 | 投资人(股权)变更 |
范秀河 出资 3000万人民币; [退出]周鑫鑫 出资 1000万人民币; [退出]
|
|
5 | 2020-11-04 | 章程备案 |
无
|
|
6 | 2020-11-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周鑫鑫 [退出]
|
|
7 | 2020-03-25 | 法定代表人变更 |
范秀河
|
|
8 | 2020-03-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
范秀河 [退出]
|
|
9 | 2019-08-09 | 经营范围变更 |
钢筋网焊接;金属棒材板材、钢筋桁架模板的加工、配送;钢铁制品加工工艺的研****及推广;建筑工程劳务分包;钢材的销售;土地整理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|
10 | 2019-03-26 | 章程修正案备案 |
无
|
|