序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 田旭鹏 | 51% | 153.0万人民币 |
2 | 刘鹏伟 | 49% | 147.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
田旭鹏
|
|
2 |
刘鹏伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-26 | 财务负责人 |
|
张毅红 ***
|
2 | 2021-09-26 | 经营期限 |
|
2001年11月27日 至 长期
|
3 | 2021-09-26 | 联络员备案 |
|
张毅红 *** 备案手机:***
|
4 | 2021-09-26 | 章程修正案备案 |
|
; 2021-09-23经营期限变更。
|
5 | 2014-03-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
刘鹏伟 [新增]
|
6 | 2014-03-18 | 监事备案 |
|
刘鹏伟 [新增]
|
7 | 2014-03-18 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
|
田旭鹏;刘鹏伟;
|