序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨淑仙 | 51% | 5406万人民币 |
2 | 张贵玲 | 29% | 3074万人民币 |
3 | 邓立川 | 8% | 848万人民币 |
4 | 王蕾 | 6% | 636万人民币 |
5 | 杨浩 | 3% | 318万人民币 |
6 | 王静 | 1.5% | 159万人民币 |
7 | 张秋颖 | 1.5% | 159万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨浩
|
|
2 |
张贵玲
|
|
3 |
邓立川
|
|
4 |
张秋颖
|
|
5 |
杨淑仙
|
|
6 |
王蕾
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
河北天森建工集团有限公司蔚县分公司
|
吴晓杨 | 2022-08-23 |
2 |
河北天森建工集团有限公司巨鹿县第二分公司
|
杨朔 | 2022-07-26 |
3 |
河北天森建工集团有限公司清河分公司
|
杨朔 | 2022-07-22 |
4 |
河北天森建工集团有限公司巨鹿县分公司
|
杨朔 | 2022-07-04 |
5 |
河北天森建工集团有限公司顺平县分公司
|
杨朔 | 2022-05-17 |
6 |
河北天森建工集团有限公司涞源县分公司
|
杨朔 | 2022-05-17 |
7 |
河北天森建工集团有限公司宁晋县分公司
|
张鹏才 | 2022-04-19 |
8 |
河北天森建工集团有限公司博野县分公司
|
李海 | 2022-02-22 |
9 |
河北天森建工集团有限公司涉县分公司
|
李海 | 2021-12-01 |
10 |
河北天森建工集团有限公司北京分公司
|
王鹏 | 2021-11-15 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张贵玲杨浩张秋颖王喜军 [退出]王静 [退出]杨浩邓立川
|
张贵玲杨浩杨淑仙 [新增]邓立川张秋颖
|
2 | 2019-05-08 | 投资人(股权)变更 |
杨淑仙 出资 4876万人民币;张秋颖 出资 159万人民币;邓立川 出资 848万人民币;张贵玲 出资 3074万人民币;杨浩 出资 848万人民币;王静 出资 159万人民币;王喜军 出资 212万人民币; [退出]王蕾 出资 424万人民币;
|
杨淑仙 出资 5406( + 10.86957% )万人民币;张秋颖 出资 159万人民币;邓立川 出资 848万人民币;张贵玲 出资 3074万人民币;杨浩 出资 318( - 62.5% )万人民币;王静 出资 159万人民币;王蕾 出资 636( + 50% )万人民币;
|
3 | 2019-05-08 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-05-05股东、董事会成员
|
4 | 2019-05-07 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-05-05股权变更
|
5 | 2019-05-07 | 投资人(股权)变更 |
杨淑仙 出资 4876万人民币;张秋颖 出资 159万人民币;邓立川 出资 848万人民币;张贵玲 出资 3074万人民币;杨浩 出资 848万人民币;王静 出资 159万人民币;王喜军 出资 212万人民币; [退出]王蕾 出资 424万人民币;
|
杨淑仙 出资 5406( + 10.86957% )万人民币;张秋颖 出资 159万人民币;邓立川 出资 848万人民币;张贵玲 出资 3074万人民币;杨浩 出资 318( - 62.5% )万人民币;王静 出资 159万人民币;王蕾 出资 636( + 50% )万人民币;
|
6 | 2019-05-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王静杨浩张贵玲王喜军杨浩邓立川张秋颖
|
杨浩邓立川王静杨淑仙 [新增]杨浩王喜军张秋颖张贵玲
|
7 | 2017-11-27 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-11-08章程修正案
|
8 | 2017-11-27 | 经营范围变更 |
房屋建筑工程、市政公用工程、地基与基础工程、建筑装饰工程、计算机网络工程、公用工程施工,建筑防水工程、机电设备安装、钢结构工程、土石方工程施工,对外承包工程业务(以上经营范围仅限在‘中华人民共和国对外承包工程资格证书’登记核准的范围和有效期内经营)。(法律法规规定的需专项审批的未经批准不得经营)。
|
房屋建筑工程、市政公用工程、地基与基础工程、建筑装饰装修工程、计算机网络工程、公用工程、防水防腐保温工程、机电工程、古建筑工程、建筑幕墙工程、消防设施工程、钢结构工程、土石方工程、园林绿化工程、环保工程、对外承包工程业务(以上经营范围仅限在‘中华人民共和国对外承包工程资格证书’登记核准的范围和有效期内经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2017-11-27 | 法定代表人变更 |
杨淑仙
|
杨浩
|
10 | 2017-05-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张灿 [退出]张贵玲杨浩杨淑仙邓立川
|
王喜军 [新增]邓立川张秋颖 [新增]张贵玲杨淑仙王静 [新增]杨浩
|