序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨翠燕 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨翠燕
|
|
2 |
田波
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
石家庄安汇投资咨询有限公司平安大街分公司
|
杨刚 | 2014-04-11 |
2 |
石家庄安汇投资咨询有限公司建设大街分公司
|
路洋 | 2011-07-07 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-01 | 投资人(股权)变更 |
田姗姗 出资 6万人民币; [退出]田波 出资 4万人民币; [退出]
|
杨翠燕 出资 10万人民币; [新增]
|
2 | 2019-04-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
田姗姗 [退出]
|
杨翠燕 [新增]
|
3 | 2019-04-01 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2018-11-09 | 地址变更 |
石家庄高新区湘江道199号
|
石家庄市裕华区东岗路46号世奥花苑2-101商业-1012室
|
5 | 2017-04-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
田姗姗 [退出]
|
杨翠燕 [新增]
|
6 | 2017-04-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
田姗姗
|
田姗姗
|
7 | 2017-04-27 | 董事备案 |
田姗姗
|
田姗姗
|
8 | 2017-04-27 | 法定代表人变更 |
田姗姗
|
杨翠燕
|
9 | 2017-04-27 | 财务负责人 |
|
刘国梅
|
10 | 2017-04-27 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
崔建丽 备案手机:*****
|