序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李进飞 | 49% | 98.0万人民币 |
2 | 丁云霄 | 49% | 98.0万人民币 |
3 | 宋建华 | 2% | 4.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋建华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-17 | 地址变更 |
石家庄市裕华区裕华东路436号
|
河北省石家庄市裕华区裕华东路116号中鸿大厦负一层
|
2 | 2015-10-20 | 法定代表人变更 |
李进飞
|
宋建华
|
3 | 2015-10-20 | 投资人(股权)变更 |
李进飞 出资 102万人民币;丁云霄 出资 98万人民币;
|
李进飞 出资 102万人民币;丁云霄 出资 98万人民币;宋建华 出资 0万人民币; [新增]
|
4 | 2015-06-02 | 经营范围变更 |
餐饮管理咨询服务,配套餐具的销售。(法律、行政法规规定须专项的项目,取得批准后方可经营)
|
餐饮管理咨询服务,配套餐具的销售;餐饮服务;餐饮配送;鲜花、预包装食品、食用农产品的销售。(法律、行政法规规定须专项的项目,取得批准后方可经营)
|
5 | 2014-05-05 | 经营范围变更 |
餐饮管理咨询服务,配套餐具的销售。(法律、行政法规规定须专项的项目,取得批准后方可经营)
|
餐饮管理咨询服务,配套餐具的销售。(法律、行政法规规定须专项的项目,取得批准后方可经营)
|
6 | 2014-05-05 | 经营期限(营业期限)变更 |
2004-08-05~2014-07-11
|
2004-08-05~
|