序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 纪海涛 | 55% | 1100.0万人民币 |
2 | 鲍志宾 | 45% | 900.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
纪海涛
|
|
2 |
鲍志宾
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-05 | 法定代表人变更 |
边智渊
|
纪海涛
|
2 | 2020-11-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
边智渊 [退出]
|
纪海涛 [新增]
|
3 | 2020-11-05 | 投资人(股权)变更 |
边智渊 出资 1100万人民币; [退出]鲍志宾 出资 900万人民币;
|
纪海涛 出资 1100万人民币; [新增]鲍志宾 出资 900万人民币;
|
4 | 2016-05-17 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-05-16住所
|
5 | 2016-05-17 | 财务负责人 |
|
张淑秀
|
6 | 2016-05-17 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
马艳宏 备案手机:*****
|
7 | 2016-05-17 | 住所变更 |
石家庄长安区丰收路62号
|
河北省石家庄市桥西区自强路35号丰辉大厦2007室
|
8 | 2015-05-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
侯鑫 [退出]
|
鲍志宾 [新增]
|
9 | 2015-05-13 | 监事备案 |
侯鑫 [退出]
|
鲍志宾 [新增]
|
10 | 2015-05-13 | 章程备案 |
无
|
2015-04-23股东
|