序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 恒大地产集团有限公司 | 100% | 60000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王同欣
|
|
2 |
王福新
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谭楠 [退出]
|
王同欣 [新增]
|
2 | 2021-08-23 | 法定代表人变更 |
谭楠
|
王同欣
|
3 | 2020-11-24 | 法定代表人变更 |
姜志辉
|
谭楠
|
4 | 2020-11-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姜志辉 [退出]
|
谭楠 [新增]
|
5 | 2020-04-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高飞 [退出]
|
姜志辉 [新增]
|
6 | 2020-04-22 | 法定代表人变更 |
高飞
|
姜志辉
|
7 | 2019-10-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姜昆 [退出]
|
高飞 [新增]
|
8 | 2019-10-25 | 法定代表人变更 |
姜昆
|
高飞
|
9 | 2019-08-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张亮 [退出]
|
姜昆 [新增]
|
10 | 2019-08-09 | 地址变更 |
河北省石家庄市桥西区维明南大街266号恒大华府5号商业五层
|
河北省石家庄市桥西区维明南大街225号1号独立商铺105号
|