序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄滨金 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄滨金
|
|
2 |
吴爱献
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-23 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-07-22章程修正案
|
2 | 2020-07-23 | 地址变更 |
石家庄长安区建设北大街126号
|
河北省石家庄市长安区丰收路98号必得市场A1-61
|
3 | 2016-01-11 | 经营范围变更 |
机电设备(不含汽车)、低压电器、电线电缆、轴承、阀门、气动元件、仪器仪表、电子元件、电器开关、绝缘材料、五金交电、照明器材、橡胶制品(医用橡胶制品除外)、消防器材的销售。(以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项,不得经营;需其它部门审批的事项,待批准后,方可经营)
|
机电设备(不含汽车)、低压电器、电线电缆、轴承、阀门、气动元件、仪器仪表、电子元件、电器开关、绝缘材料、五金交电、照明器材、橡胶制品(医用橡胶制品除外)、消防器材的销售;机械设备、电子产品的技术研****、技术咨询、技术服务;市场营销策划。(以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项,不得经营;需其它部门审批的事项,待批准后,方可经营)
|
4 | 2016-01-11 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
黄滨金 备案手机:*****
|
5 | 2015-08-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
黄滨金
|
6 | 2015-08-24 | 投资人(股权)变更 |
吴爱献 出资 100万人民币; [退出]黄道川 出资 200万人民币; [退出]
|
黄滨金 出资 300万人民币; [新增]
|
7 | 2015-08-24 | 经理备案 |
|
黄滨金 [新增]
|
8 | 2015-08-24 | 法定代表人变更 |
黄道川
|
黄滨金
|
9 | 2015-08-24 | 章程备案 |
无
|
2015-08-24股东、法定代表人、类型
|
10 | 2015-08-24 | 董事备案 |
黄道川 [退出]
|
黄滨金 [新增]
|