序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 翁旭阳 | 575.0万人民币 | |
2 | 翁子晨 | 5% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
翁旭阳
|
|
2 |
翁子晨
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
河北省天光工贸有限公司廊坊分公司
|
翁旭阳 | 2007-10-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-11 | 地址变更 |
河北省石家庄市桥西区东平路8号平安万和园2-2-1903
|
河北省石家庄市桥西区东平路10号平安万和园2-2-1903
|
2 | 2016-05-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高建丽 [退出]
|
翁子晨 [新增]
|
3 | 2016-05-12 | 章程修正案备案 |
无
|
|
4 | 2016-05-12 | 财务负责人 |
|
|
5 | 2016-05-12 | 投资人(股权)变更 |
翁旭阳;高建丽; [退出]曹开宇; [退出]
|
翁旭阳;翁子晨; [新增]
|
6 | 2016-05-12 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
刘俊娜 备案手机:*****
|
7 | 2016-05-12 | 监事备案 |
高建丽 [退出]
|
翁子晨 [新增]
|
8 | 2016-05-12 | 股东(****起人)认缴出资额 |
曹开宇 出资 15万人民币;翁旭阳 出资 360万人民币;高建丽 出资 35万人民币;
|
翁子晨 出资 50万人民币;翁旭阳 出资 950万人民币;
|
9 | 2015-01-06 | 注册资本(金)变更 |
425万人民币
|
1000.0000万人民币( + 135.29412% )
|
10 | 2015-01-06 | 章程备案 |
无
|
2015-01-04注册资本、出资额、出资时间
|