序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-18 | 负责人变更 |
史龙安 [退出]
|
陆锋 [新增]
|
2 | 2019-04-01 | 负责人变更 |
闫志强 [退出]
|
史龙安 [新增]
|
3 | 2019-04-01 | 经营期限(营业期限)变更 |
2011年1月5日 至 2020年12月26日
|
2011年1月5日 至 2032年9月17日
|
4 | 2015-06-29 | 经营范围变更 |
销售隶属企业生产的产品。
|
销售隶属企业生产的产品及相关的售后服务(含安装、改造、维修业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
5 | 2015-06-04 | 负责人变更 |
王明福 [退出]
|
闫志强 [新增]
|
6 | 2015-06-04 | 经营场所变更 |
河北省正定县正定镇江南新城17-03
|
河北省正定县正定镇燕赵北大街306号定福大厦十层1001、1002、1003室
|