序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 河北西柏坡****电有限责任公司 | 73.68% | 5002.1933万人民币 |
2 | 石家庄聚源投资有限公司 | 26.32% | 1786.8855万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
鲁安
|
|
2 |
张寿岩
|
|
3 |
郭伟
|
|
4 |
古应华
|
|
5 |
韩会强
|
|
6 |
师暄
|
|
7 |
姚彦丽
|
|
8 |
李晓琳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
霍霄雅 [退出]朱春雷 [退出]古应华齐彬 [退出]郭伟
|
鲁安 [新增]韩会强 [新增]郭伟张寿岩 [新增]古应华
|
2 | 2021-07-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
齐彬 [退出]
|
鲁安 [新增]
|
3 | 2021-07-16 | 法定代表人变更 |
齐彬
|
鲁安
|
4 | 2019-10-12 | 经营范围变更 |
化学制剂制造(不包含危险化学品);供热服务;饮食住宿;房屋建筑、维修;粉煤灰、五金交电、建筑材料、水暖器材、日用百货、文教用品批****、零售;汽油、柴油零售(仅限分支机构经营);汽车运输;汽车修理;铸造、咨询服务;建筑工程、防腐保温、汽车租赁、房屋出租、工程设备出租;酒类零售;半导体材料、高强高性能混凝土用矿物外加剂生产、销售、研****;园林绿化,保洁服务;批****兼零售预包装食品;板材仓储、销售;进出口贸易;木材加工、销售;一般货物装卸服务;以数字印刷方式从事其他印刷品的印刷、设计、制作(仅限分支机构经营);代理国内广告业务,****布国内户外广告业务;室内外装饰装修工程的设计及施工;办公用品、电子产品、计算机及外围辅助设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
化学制剂制造(不包含危险化学品);供热服务;饮食住宿;房屋建筑、维修;粉煤灰、五金交电、建筑材料、水暖器材、日用百货、文教用品批****、零售;汽油、柴油零售(仅限分支机构经营);汽车运输;汽车修理;铸造、咨询服务;建筑工程、防腐保温、汽车租赁、房屋出租、工程设备出租;酒类零售;半导体材料、高强高性能混凝土用矿物外加剂生产、销售、研****;园林绿化,保洁服务;批****兼零售预包装食品;板材仓储、销售;进出口贸易;木材加工、销售;一般货物装卸服务;以数字印刷方式从事其他印刷品的印刷、设计、制作(仅限分支机构经营);代理国内广告业务,****布国内户外广告业务;室内外装饰装修工程的设计及施工;办公用品、电子产品、计算机及外围辅助设备的销售;猪的饲养和销售(繁殖除外)(仅限分支机构经营);鸡蛋的销售;水果、蔬菜的种植、销售(仅限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
5 | 2019-10-12 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-10-12原公司章程第三章第八条公司经营范围修正为:化学制剂制造(不包含危险化学品);供热服务;饮食住宿;房屋建筑、维修;粉煤灰、五金交电、建筑材料、水暖器材、日用百货、文教用品批****、零售;汽油、柴油零售(仅限分支机构经营);汽车运输;汽车修理;铸造、咨询服务;建筑工程、防腐保温、汽车租赁、房屋出租、工程设备出租;酒类零售;半导体材料、高强高性能混凝土用矿物外加剂生产、销售、研****;园林绿化,保洁服务;批****兼零售预包装食品;板材仓储、销售;进出口贸易;木材加工、销售;一般货物装卸服务;以数字印刷方式从事其他印刷品的印刷、设计、制作(仅限分支机构经营);代理国内广告业务,****布国内户外广告业务;室内外装饰装修工程的设计及施工;办公用品、电子产品、计算机及外围辅助设备的销售;猪的饲养和销售(繁殖除外)(仅限分支机构经营);鸡蛋的销售;水果、蔬菜的种植、销售(仅限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
6 | 2019-09-02 | 章程备案 |
无
|
2019-08-20通过并签署新章程。
|
7 | 2019-09-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邓世江 [退出]刘树春 [退出]仇四庭 [退出]马景义 [退出]王和利 [退出]
|
古应华 [新增]朱春雷 [新增]霍霄雅 [新增]郭伟 [新增]
|
8 | 2019-09-02 | 经营期限 |
2001年1月1日 至 2020年12月31日
|
2001年1月1日 至 2030年12月31日
|
9 | 2019-09-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
李晓琳师暄姚彦丽
|
10 | 2019-09-02 | 法定代表人变更 |
邓世江
|
齐彬
|