序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张萌 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张萌
|
|
2 |
薛雪敏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
范文青 [退出]
|
薛雪敏 [新增]
|
2 | 2020-08-26 | 投资人(股权)变更 |
李龙飞 出资 1000万人民币; [退出]
|
张萌 出资 1000万人民币; [新增]
|
3 | 2020-08-26 | 法定代表人变更 |
李龙飞
|
张萌
|
4 | 2020-08-26 | 联络员备案 |
李龙飞 *** 备案手机:***
|
张萌 *** 备案手机:***
|
5 | 2020-08-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李龙飞 [退出]
|
张萌 [新增]
|
6 | 2020-07-16 | 地址变更 |
河北省石家庄市藁城区贾市庄镇贯庄村
|
河北省石家庄市藁城区贾市庄镇耿家庄村村北500米处
|
7 | 2017-06-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吉利辉 [退出]
|
李龙飞 [新增]
|
8 | 2017-06-02 | 经理备案 |
|
李龙飞 [新增]
|
9 | 2017-06-02 | 投资人(股权)变更 |
吉利辉 出资 750万人民币; [退出]李龙 出资 250万人民币; [退出]
|
李龙飞 出资 1000万人民币; [新增]
|
10 | 2017-06-02 | 章程备案 |
无
|
2017-06-02法定代表人、股东、公司类型、执行董事、经理
|