序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 高永新 | 70% | 700.0万人民币 |
2 | 高鹏翔 | 30% | 300.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高志会
|
|
2 |
高鹏翔
|
|
3 |
任顺芝
|
|
4 |
聂志良
|
|
5 |
冯晶
|
|
6 |
王炳君
|
|
7 |
马楠楠
|
|
8 |
崔秀丽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-03 | 章程备案 |
无
|
2021-09-01启用新章程
|
2 | 2021-09-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王树忠 [退出]冯晶高鹏翔任顺芝于海 [退出]
|
高鹏翔冯晶高志会 [新增]聂志良 [新增]任顺芝
|
3 | 2021-09-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张杨 [退出]王炳君崔秀丽
|
马楠楠 [新增]王炳君崔秀丽
|
4 | 2021-09-03 | 法定代表人变更 |
王树忠
|
高志会
|
5 | 2020-04-07 | 章程备案 |
无
|
2020-04-03原公司章程第六章第二十一条
|
6 | 2020-04-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冯晶王少菲 [退出]高鹏翔高永新 [退出]于海
|
于海王树忠 [新增]高鹏翔冯晶任顺芝 [新增]
|
7 | 2020-04-07 | 法定代表人变更 |
高永新
|
王树忠
|
8 | 2020-04-07 | 联络员备案 |
备案手机:
|
马楠楠 *** 备案手机:***
|
9 | 2020-03-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于海高鹏翔王少菲冯晶高永新 [退出]
|
于海冯晶王少菲高鹏翔王树忠 [新增]
|
10 | 2020-03-20 | 法定代表人变更 |
高永新
|
王树忠
|