序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 临安嘉盛环保有限公司 | 100% | 12630.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
戴荣辉
|
|
2 |
吴星
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马洪安 [退出]
|
戴荣辉 [新增]
|
2 | 2021-06-08 | 法定代表人变更 |
马洪安
|
戴荣辉
|
3 | 2021-06-08 | 联络员备案 |
张君 *** 备案手机:***
|
宋晶 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-09-22 | 章程备案 |
无
|
2020-09-19第五章第十条 第六章第十二条
|
5 | 2020-09-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马洪安 [退出]
|
戴荣辉 [新增]
|
6 | 2020-09-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马洪安
|
马洪安
|
7 | 2020-09-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李欣 [退出]吴星
|
吴星
|
8 | 2019-12-30 | 章程备案 |
无
|
2019-12-30股东
|
9 | 2019-12-30 | 投资人(股权)变更 |
石家庄嘉盛新能源有限公司 出资 12630万人民币; [退出]
|
临安嘉盛环保有限公司 出资 12630万人民币; [新增]
|
10 | 2019-11-15 | 章程备案 |
无
|
2019-11-15法定代表人、执行董事、经理
|