序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中国储备粮管理集团有限公司 | 100% | 10502.240000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈涛
|
|
2 |
王瑞元
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-11 | 法定代表人变更 |
卢志强
|
陈涛
|
2 | 2022-03-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
卢志强 [退出]
|
陈涛 [新增]
|
3 | 2021-11-30 | 财务负责人 |
张锡珍 ***
|
周昕 ***
|
4 | 2021-11-30 | 联络员备案 |
孙新丽 *** 备案手机:***
|
王晓艳 *** 备案手机:***
|
5 | 2021-11-30 | 章程备案 |
无
|
2021-11-18启用新章程
|
6 | 2020-04-01 | 法定代表人变更 |
徐德朝
|
卢志强
|
7 | 2020-04-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐德朝 [退出]
|
卢志强 [新增]
|
8 | 2018-01-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
徐德朝
|
9 | 2018-01-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐德朝
|
徐德朝
|
10 | 2018-01-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
王瑞元
|