序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵兵帅 | 51% | 510.0万人民币 |
2 | 杨树伟 | 49% | 490.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵兵帅
|
|
2 |
罗飞飞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-14 | 注册资本变更 |
300万人民币
|
1000.000000万人民币( + 233.33333% )
|
2 | 2021-04-14 | 章程备案 |
无
|
2021-04-13股东、注册资本变更。
|
3 | 2021-04-14 | 投资人(股权)变更 |
赵兵帅 出资 153万人民币;徐志鹏 出资 147万人民币; [退出]
|
赵兵帅 出资 510( + 233.33333% )万人民币;杨树伟 出资 490万人民币; [新增]
|
4 | 2019-11-06 | 法定代表人变更 |
王学骄
|
赵兵帅
|
5 | 2019-11-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王学骄 [退出]
|
赵兵帅 [新增]
|
6 | 2019-11-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
容杉 [退出]
|
罗飞飞 [新增]
|
7 | 2019-11-06 | 章程备案 |
无
|
2019-11-04股东、企业类型、法定代表人变更;章程备案
|
8 | 2019-11-06 | 投资人(股权)变更 |
王学骄 出资 300万人民币; [退出]
|
赵兵帅 出资 153万人民币; [新增]徐志鹏 出资 147万人民币; [新增]
|
9 | 2019-11-06 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
10 | 2017-11-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
娄宏 [退出]
|
容杉 [新增]
|