序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨俊明 | 64.5% | 225.75万人民币 |
2 | 齐增虎 | 25.5% | 89.25万人民币 |
3 | 潘太华 | 3.5% | 12.25万人民币 |
4 | 闫海 | 2.5% | 8.75万人民币 |
5 | 王泽军 | 2.5% | 8.75万人民币 |
6 | 韩志飞 | 1.5% | 5.25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
齐增虎
|
|
2 |
杨俊明
|
|
3 |
潘太华
|
|
4 |
王泽军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-08 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-07-07营业期限变更。
|
2 | 2022-07-08 | 经营期限 |
2012年7月13日 至 2022年7月13日
|
2012年7月13日 至 2042年7月12日
|
3 | 2022-07-08 | 投资人(股权)变更 |
闫 海 出资 8.75万人民币;王泽军 出资 8.75万人民币;潘太华 出资 12.25万人民币;杨俊明 出资 210万人民币;韩志飞 出资 5.25万人民币;齐增虎 出资 64.75万人民币;
|
闫 海 出资 8.75万人民币;王泽军 出资 8.75万人民币;潘太华 出资 12.25万人民币;杨俊明 出资 225.75( + 7.5% )万人民币;韩志飞 出资 5.25万人民币;齐增虎 出资 89.25( + 37.83784% )万人民币;
|
4 | 2015-04-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙超 [退出]王泽军
|
王泽军
|
5 | 2015-04-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
卢鑫杨俊明潘太华齐增虎李飞
|
齐增虎杨俊明潘太华
|
6 | 2015-04-23 | 监事备案 |
孙超 [退出]王泽军
|
王泽军
|
7 | 2015-04-23 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2015-03-25股东
|
8 | 2015-04-23 | 董事备案 |
卢鑫杨俊明潘太华齐增虎李飞
|
齐增虎杨俊明潘太华
|
9 | 2015-04-23 | 投资人(股权)变更 |
梁学鑫; [退出]李 飞; [退出]孙 欣; [退出]孙 超; [退出]闫 海;王宏楼; [退出]王泽军;潘太华;卢 鑫; [退出]杨俊明;韩志飞;齐增虎;
|
闫 海;王泽军;潘太华;杨俊明;韩志飞;齐增虎;
|
10 | 2013-11-20 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,韩志飞,6.0,***,李 飞,4.0,***,梁学鑫,4.0,***,孙 欣,2.0,***,孙 超,20.0,***,潘太华,14.0,***,王泽军,10.0,***,王宏楼,10.0,***,孙钢锤,10.0,***,闫 海,10.0,***,卢 鑫,6.0,***,齐增虎,64.0,***,杨俊明,40.0
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,李 飞,3.5( - 41.66667% ),***,梁学鑫,3.5,***,孙 欣,1.75,***,孙 超,17.5,***,潘太华,12.25,***,王泽军,8.75,***,王宏楼,8.75,***,闫 海,8.75,***,卢 鑫,5.25,***,齐增虎,64.75,***,杨俊明,60.0,***,韩志飞,5.25
|