序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑兴 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑兴
|
|
2 |
孙球
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-23 | 章程备案 |
无
|
2018-05-18股权、法定代表人变更,董事、监事、经理、财务负责人、联络员、新章程备案。
|
2 | 2018-05-23 | 投资人(股权)变更 |
李明杰 出资 10万人民币; [退出]
|
郑兴 出资 10万人民币; [新增]
|
3 | 2018-05-23 | 财务负责人 |
张凤玲 ***
|
刘钰浦 ***
|
4 | 2018-05-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李明杰 [退出]
|
郑兴 [新增]
|
5 | 2018-05-23 | 联络员备案 |
李明杰 *** 备案手机:***
|
郑兴 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-05-23 | 法定代表人变更 |
李明杰
|
郑兴
|
7 | 2018-05-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吕丽光 [退出]
|
孙球 [新增]
|
8 | 2017-06-09 | 住所变更 |
石家庄高新区天山大街266号方大科技园3号楼706
|
石家庄高新区祁连街58号206号
|
9 | 2017-06-09 | 联络员备案 |
李明杰 备案手机:*****
|
李明杰 备案手机:*****
|
10 | 2017-06-09 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-06-06公司住所变更;章程修正案备案。
|