序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-30 | 负责人变更 |
姚敬凯 [退出]
|
郑文韬 [新增]
|
2 | 2018-09-05 | 联络员备案 |
于曼 *** 备案手机:***
|
胡博 *** 备案手机:***
|
3 | 2018-09-05 | 经营范围变更 |
吸收公众存款:****放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;****行金融债券;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;代理****行股票以外的有价证劵;买卖、代理买卖股票以外的有价证劵;资产托管业务;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务(有效期至2016年09月13日);提供保管箱服务;财务顾问、资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
吸收公众存款:****放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;****行金融债券;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;代理****行股票以外的有价证劵;买卖、代理买卖股票以外的有价证劵;资产托管业务;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;财务顾问、资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2018-09-05 | 负责人变更 |
李志红 [退出]
|
姚敬凯 [新增]
|
5 | 2016-05-09 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
于曼 备案手机:*****
|
6 | 2016-05-09 | 负责人变更 |
朱红 [退出]
|
李志红 [新增]
|
7 | 2014-06-06 | 经营范围变更 |
在银监会批准兴业银行总行的业务范围内,按照兴业银行股份有限公司石家庄分行授权范围开展业务。(以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项,不得经营;需其它部门审批的事项,待批准后,方可经营;设计前置许可的经营期限以前置许可为准。
|
吸收公众存款:****放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;****行金融债券;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;代理****行股票以外的有价证劵;买卖、代理买卖股票以外的有价证劵;资产托管业务;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务(有效期至2016年09月13日);提供保管箱服务;财务顾问、资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|