序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴宁飞 | 90% | 1062.0万人民币 |
2 | 吴佳宁 | 10% | 118.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴宁飞
|
|
2 |
吴佳宁
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-18 | 经营范围变更 |
彩钢板、钢结构生产、销售及安装;钢材、建材、五金交电、机械设备(特种设备除外)、机电设备(汽车除外)销售;金属门窗销售、安装;市政建设工程、建筑工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
彩钢板、钢结构生产、销售及安装;钢材、建材、五金交电、机械设备(特种设备除外)、机电设备(汽车除外)销售;金属门窗销售、安装;市政建设工程、建筑工程、室内外装饰装修工程、消防工程的设计、施工;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
2 | 2019-06-18 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-06-08章程修正案(经营范围)
|
3 | 2017-12-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冯海峰 [退出]
|
吴佳宁 [新增]
|
4 | 2017-12-08 | 章程备案 |
无
|
2017-12-07章程(股东、监事)
|
5 | 2017-12-08 | 投资人(股权)变更 |
吴宁飞 出资 1062万人民币;冯海峰 出资 118万人民币; [退出]
|
吴宁飞 出资 1062万人民币;吴佳宁 出资 118万人民币; [新增]
|
6 | 2017-12-08 | 监事备案 |
冯海峰 [退出]
|
吴佳宁 [新增]
|