序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈祖领 | 55% | 33.0万人民币 |
2 | 孙晓刚 | 45% | 27.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙晓刚
|
|
2 |
陈祖领
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-04 | 经营期限 |
2011年2月25日 至 2021年2月25日
|
2011年2月25日 至 长期
|
2 | 2021-02-04 | 财务负责人 |
|
王侠 ***
|
3 | 2021-02-04 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-02-01营业期限变更。
|
4 | 2021-02-04 | 联络员备案 |
备案手机:
|
王侠 *** 备案手机:***
|