序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李风辉 | 91% | 273万人民币 |
2 | 韩鑫 | 9% | 27万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李风辉
|
|
2 |
孙岩
|
|
3 |
韩鑫
|
|
4 |
陈晓敬
|
|
5 |
马会彬
|
|
6 |
张艳峰
|
|
7 |
秦子贺
|
|
8 |
毕泽豪
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-24 | 注册资本变更 |
300万人民币
|
432.500000万人民币( + 44.16667% )
|
2 | 2021-12-24 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-12-05注册资本变更;章程修正案备案
|
3 | 2021-04-26 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-04-22住所变更。
|
4 | 2021-04-26 | 联络员备案 |
孙皓月 *** 备案手机:***
|
李风辉 *** 备案手机:***
|
5 | 2021-04-26 | 地址变更 |
石家庄高新区天山大街266号方大科技园2号楼101
|
石家庄高新区天山大街278号和合美家小区中心商业东侧006-01商铺
|
6 | 2020-12-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张艳峰周伟涛 [退出]秦子贺
|
张艳峰毕泽豪 [新增]秦子贺
|
7 | 2020-12-09 | 联络员备案 |
丁思曼 *** 备案手机:***
|
孙皓月 *** 备案手机:***
|
8 | 2019-07-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙岩 [退出]
|
秦子贺 [新增]张艳峰 [新增]周伟涛 [新增]
|
9 | 2019-07-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李风辉 [退出]
|
韩鑫 [新增]
|
10 | 2019-07-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李风辉
|
李风辉韩鑫 [新增]马会彬 [新增]陈晓敬 [新增]孙岩 [新增]
|