序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李峰 | 50% | 1.5万人民币 |
2 | 乔满意 | 50% | 1.5万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-08 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:李峰;成员:李峰;成员:乔满意;
|
2 | 2018-12-17 | 财务负责人 |
龙晓洁 ***
|
乔满意 ***
|
3 | 2018-12-17 | 合伙人变更 |
龙晓洁 出资 1.5万人民币; [退出]乔满意 出资 1.5万人民币;
|
乔满意 出资 1.5万人民币;李峰 出资 1.5万人民币; [新增]
|
4 | 2018-12-17 | 执行合伙企业事务的合伙人 |
乔满意; [退出]
|
李峰; [新增]
|
5 | 2018-12-17 | 联络员备案 |
康增利 *** 备案手机:***
|
李峰 *** 备案手机:***
|
6 | 2016-09-27 | 合伙人变更 |
龙晓洁;秦永伟; [退出]
|
龙晓洁;乔满意; [新增]
|
7 | 2016-09-27 | 执行合伙企业事务的合伙人 |
秦永伟; [退出]
|
乔满意; [新增]
|
8 | 2016-07-08 | 财务负责人 |
龙晓洁
|
龙晓洁
|
9 | 2016-07-08 | 执行合伙企业事务的合伙人 |
康增利; [退出]
|
秦永伟; [新增]
|
10 | 2016-07-08 | 合伙人变更 |
龙晓洁;康增利; [退出]
|
秦永伟; [新增]龙晓洁;
|