序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐海潮 | 266.0万人民币 | |
2 | 刘彦昌 | 203.0万人民币 | |
3 | 宋琦 | 161.0万人民币 | |
4 | 程风先 | 70.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘彦昌
|
|
2 |
宋琦
|
|
3 |
徐海潮
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-05-27 | 投资人(股权)变更 |
徐海潮 出资 320万人民币;刘彦昌 出资 320万人民币;周秀文 出资 260万人民币; [退出]程风先 出资 100万人民币;
|
徐海潮 出资 380( + 18.75% )万人民币;刘彦昌 出资 290( - 9.375% )万人民币;宋琦 出资 230万人民币; [新增]程风先 出资 100万人民币;
|
2 | 2017-05-27 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-05-06股东变更;章程修正案备案
|
3 | 2015-12-02 | 联络员备案 |
|
刘彦昌
|
4 | 2015-12-02 | 出资日期变更 |
刘彦昌;周秀文;徐海潮;程风先;
|
刘彦昌;周秀文;徐海潮;程风先;
|
5 | 2015-12-02 | 住所变更 |
石家庄高新区天山工业园B座18层1-1807号
|
石家庄高新区天山科技工业园C座20层1-2001号
|
6 | 2015-12-02 | 注册资本(金)变更 |
300万人民币
|
1000.0000万人民币( + 233.33333% )
|
7 | 2015-12-02 | 财务负责人 |
|
刘彦昌
|
8 | 2015-12-02 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2015-11-01公司住所;注册资本;股东出资额变更。
|
9 | 2014-07-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王惠霞 [退出]
|
宋琦 [新增]
|
10 | 2014-07-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
秦联合 [退出]
|
徐海潮 [新增]
|