序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李子帅 | 51% | 28.05万人民币 |
2 | 刘晓星 | 49% | 26.95万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王少龙
|
|
2 |
李子帅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-14 | 投资人(股权)变更 |
刘晓星 出资 26.95万人民币;耿晓斌 出资 28.05万人民币; [退出]
|
刘晓星 出资 26.95万人民币;李子帅 出资 28.050000万人民币; [新增]
|
2 | 2021-07-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李圆园 [退出]
|
王少龙 [新增]
|
3 | 2021-07-14 | 章程备案 |
无
|
2021-06-28股东、法定代表人变更。
|
4 | 2021-07-14 | 法定代表人变更 |
李圆园
|
王少龙
|
5 | 2021-07-14 | 联络员备案 |
耿晓斌 *** 备案手机:***
|
王少龙 *** 备案手机:***
|
6 | 2020-10-14 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-10-10住所变更。
|
7 | 2020-10-14 | 地址变更 |
石家庄高新区昆仑大街158号天山国御(国宾壹号)28号商业楼1-1号
|
石家庄高新区祁连街国宾壹号底商第69号1-2室
|
8 | 2020-10-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
耿晓斌 [退出]
|
李子帅 [新增]
|
9 | 2020-03-05 | 法定代表人变更 |
耿晓斌
|
李圆园
|
10 | 2020-03-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
耿晓斌 [退出]
|
李圆园 [新增]
|