序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李晓杰 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李晓杰
|
|
2 |
杜智宇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-19 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-10-19章程修正案 第二章第三条 第四章第五条
|
2 | 2021-10-19 | 经营范围变更 |
企业管理咨询(金融、期货、证券、教育、投资除外);企业形象策划,市场营销策划,质检技术服务(危险化学品除外),会议及展览展示服务;网页设计、制作;图文设计、制作;设计、制作、代理国内广告业务,****布国内户外广告业务;通讯设备(地面卫星接收设备除外)、电子产品、金属制品、机械设备、机器人、计算机软硬件的技术研****、技术咨询、技术服务、技术转让及销售;市政工程、建筑智能化系统安装工程、安防工程、弱电工程、消防工程的设计、施工;计算机系统集成;为劳动者介绍用人单位、为用人单位推荐劳动者、为用人单位和个人提供职业介绍信息服务、组织开展现场招聘会、开展网络招聘、开展高级人才寻访服务、人力资源供求信息的收集与****布、就业和创业指导、人力资源管理咨询、人力资源测评、承接人力资源服务外包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
企业管理咨询(金融、期货、证券、教育、投资除外);企业形象策划,市场营销策划,质检技术服务(危险化学品除外),会议及展览展示服务;网页设计、制作;图文设计、制作;设计、制作、代理国内广告业务,****布国内户外广告业务;通讯设备(地面卫星接收设备除外)、电子产品、金属制品、机械设备、机器人、计算机软硬件的技术研****、技术咨询、技术服务、技术转让及销售;市政工程、建筑智能化系统安装工程、安防工程、弱电工程、消防工程的设计、施工;计算机系统集成;为劳动者介绍用人单位、为用人单位推荐劳动者、为用人单位和个人提供职业介绍信息服务、组织开展现场招聘会、开展网络招聘、开展高级人才寻访服务、人力资源供求信息的收集与****布、就业和创业指导、人力资源管理咨询、人力资源测评、承接人力资源服务外包;劳务派遣(有效期自2021年10月13日起至2024年10月12日止)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2021-09-02 | 经营范围变更 |
企业管理咨询(金融、期货、证券、教育、投资除外);企业形象策划,市场营销策划,质检技术服务(危险品除外),会议及展览展示服务;网页设计及制作;图文设计及制作;设计,制作、代理国内广告业务,****布国内户外广告业务;通讯设备(地面卫星接收设施除外)、电子产品、金属制品、机械设备、机器人、计算机软硬件的技术研****、技术咨询、技术服务、技术转让及销售;市政工程、建筑智能化工程、安防工程、弱电工程、消防工程的设计、施工;计算机系统集成。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
企业管理咨询(金融、期货、证券、教育、投资除外);企业形象策划,市场营销策划,质检技术服务(危险化学品除外),会议及展览展示服务;网页设计、制作;图文设计、制作;设计、制作、代理国内广告业务,****布国内户外广告业务;通讯设备(地面卫星接收设备除外)、电子产品、金属制品、机械设备、机器人、计算机软硬件的技术研****、技术咨询、技术服务、技术转让及销售;市政工程、建筑智能化系统安装工程、安防工程、弱电工程、消防工程的设计、施工;计算机系统集成;为劳动者介绍用人单位、为用人单位推荐劳动者、为用人单位和个人提供职业介绍信息服务、组织开展现场招聘会、开展网络招聘、开展高级人才寻访服务、人力资源供求信息的收集与****布、就业和创业指导、人力资源管理咨询、人力资源测评、承接人力资源服务外包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2021-09-02 | 地址变更 |
河北省石家庄市新华区民族路77号华强广场F座2018号
|
河北省石家庄市新华区民族路75号华强广场A座0708号
|
5 | 2021-09-02 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-09-01章程修正案第一章第二条、第二章第三条
|
6 | 2020-05-15 | 投资人(股权)变更 |
张小杰 出资 225万人民币; [退出]金瑞利 出资 75万人民币; [退出]
|
李晓杰 出资 300万人民币; [新增]
|
7 | 2020-05-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张小杰 [退出]
|
李晓杰 [新增]
|
8 | 2020-05-15 | 法定代表人变更 |
张小杰
|
李晓杰
|
9 | 2020-05-15 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
10 | 2020-05-15 | 财务负责人 |
李晶晶 ***
|
谢晶晶 ***
|