序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李杏梅 | 24.7% | 74.1万人民币 |
2 | 王骞 | 24.2% | 72.6万人民币 |
3 | 张伟超 | 22.4% | 67.2万人民币 |
4 | 王锋 | 19.2% | 57.6万人民币 |
5 | 韩永峰 | 4.75% | 14.25万人民币 |
6 | 盖玉存 | 4.75% | 14.25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王锋
|
|
2 |
张伟超
|
|
3 |
王骞
|
|
4 |
李杏梅
|
|
5 |
盖玉存
|
|
6 |
韩永峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-15 | 章程备案 |
无
|
2020-07-02股东变更。
|
2 | 2020-07-15 | 投资人(股权)变更 |
王锋 出资 57.6万人民币;盖玉存 出资 14.25万人民币;韩永峰 出资 14.25万人民币;李杏梅 出资 74.1万人民币;张伟超 出资 67.2万人民币;沙作良 出资 15万人民币; [退出]王骞 出资 57.6万人民币;
|
王锋 出资 57.6万人民币;盖玉存 出资 14.25万人民币;韩永峰 出资 14.25万人民币;李杏梅 出资 74.1万人民币;张伟超 出资 67.2万人民币;王骞 出资 72.6( + 26.04167% )万人民币;
|
3 | 2016-08-25 | 住所变更 |
石家庄市裕华区槐安东路152号金源商务广场01单元1101
|
河北省石家庄市高新区太行南大街759号付1号309室
|
4 | 2016-08-25 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-08-23地址
|
5 | 2016-08-25 | 财务负责人 |
|
梁玉芬
|
6 | 2016-08-25 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
王锋 备案手机:*****
|
7 | 2015-09-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王锋
|
王锋李杏梅 [新增]盖玉存 [新增]王骞 [新增]张伟超 [新增]
|
8 | 2015-09-22 | 投资人(股权)变更 |
王锋 出资 120万人民币;盖玉存 出资 90万人民币;韩永峰 出资 90万人民币;
|
王锋 出资 57.6( - 52% )万人民币;盖玉存 出资 14.25( - 84.16667% )万人民币;韩永峰 出资 14.25( - 84.16667% )万人民币;李杏梅 出资 74.1万人民币; [新增]张伟超 出资 67.2万人民币; [新增]沙作良 出资 15万人民币; [新增]王骞 出资 57.6万人民币; [新增]
|
9 | 2015-09-22 | 章程备案 |
无
|
2015-09-13股东、董事
|
10 | 2015-09-22 | 董事备案 |
王锋
|
王锋李杏梅 [新增]盖玉存 [新增]王骞 [新增]张伟超 [新增]
|